Mesa de la Diputación Permanente
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Darias San Sebastián, Carolina | Presidenta (17/7/2015) |
GP Socialista Canario |
Hoz Fernández, David de la | Vicepresidente Primero (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Cabrera González, Mario | Secretario Primero (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Hernández Gutiérrez, Patricia | Secretaria Segunda (17/7/2018) |
GP Socialista Canario |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Gómez Hernández, Héctor | 17/7/2015 | Secretario Segundo | 30/6/2018 | Renuncia |
Tavío Ascanio, Cristina | 17/7/2015 | Vicepresidenta Segunda | 24/5/2019 | Renuncia |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
20/jun/2019 | 11:30 | No hay grabación | Orden del día |
11/jun/2019 | 11:00 | No hay grabación | Orden del día |