G.P. Coalición Canaria (CC)
Composición
Nombre | Cargo |
Barragán Cabrera, José Miguel | Portavoz (3/7/2007) |
Allende Riera, Belén | Portavoz suplente (3/7/2007) |
Zamora Rodríguez, María Luisa | Portavoz suplente (3/7/2007) |
Acosta Guerra, María Beatriz | Diputada (3/7/2007) |
Acosta Padrón, Francisco | Diputado (3/7/2007) |
Brito Díaz, Jamnia | Diputada (25/11/2010) |
Castro Cordobez, Antonio A. | Diputado (3/7/2007) |
Fajardo Feo, Manuel | Diputado (3/7/2007) |
González Hernández, José Miguel | Diputado (3/7/2007) |
Hernández Gómez, Juan Ramón | Diputado (3/7/2007) |
Hernández Martín, Cándido Eloy | Diputado (30/11/2010) |
Herrera Aguilar, Esther Nuria | Diputada (1/10/2007) |
Julios Reyes, María del Mar | Diputada (3/7/2007) |
Marrero Ramos, Flora | Diputada (3/7/2007) |
Padilla Perdomo, Lidia Ester | Diputada (3/7/2007) |
Pérez Hernández, Mario | Diputado (3/7/2007) |
Pérez López, Dulce Xerach | Diputada (3/7/2007) |
Rivero Baute, Paulino | Diputado (3/7/2007) |
Zerolo Aguilar, Miguel | Diputado (3/7/2007) |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Belda Quintana, Alfredo | 3/7/2007 | Diputado | 20/7/2007 | Designación Senador |
Izquierdo Botella, José | 3/7/2007 | Diputado | 6/11/2010 | Renuncia |
Bethencourt Gámez, Esteban | 3/7/2007 | Diputado | 25/11/2010 | A petición propia. |