Comisiones
Discapacidad
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Arnaiz Martínez, Natividad | Presidenta Comisión (22/7/2015) |
GP Podemos |
Luis Domínguez, M.ª Elena | Vicepresidenta Comisión (27/10/2016) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
González González, Ana | Secretaria Comisión (27/2/2018) |
GP Socialista Canario |
Acuña Betancort, Marciano | Diputado (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
García Martínez, Dolores Alicia | Diputada (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Pitti González, José Manuel | Diputado (20/1/2017) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Cabrera Noda, Rosa Bella | Diputada (17/7/2015) |
GP Socialista Canario |
Cruz Oval, María Teresa | Diputada (17/7/2015) |
GP Socialista Canario |
Hernández Guillén, Marcos Francisco | Diputado (17/7/2015) |
GP Socialista Canario |
Antona Gómez, Asier | Diputado (17/7/2015) |
GP Popular |
Hernández Labrador, Lorena | Diputada (17/7/2015) |
GP Popular |
Luzardo Romano, Josefa | Diputada (17/7/2015) |
GP Popular |
Déniz Ramírez, Francisco Antonio | Diputado (17/7/2015) |
GP Podemos |
Campos Jiménez, Luis Alberto | Diputado (17/7/2015) |
GP Nueva Canarias (NC) |
Mendoza Rodríguez, Melodie | Diputada (17/7/2015) |
GP Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Allende Riera, Belén | 17/7/2015 | Diputada | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Arnaiz Martínez, Natividad | 17/7/2015 | Diputada | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Corujo Berriel, María Dolores | 17/7/2015 | Diputada | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Julios Reyes, M.ª del Mar | 17/7/2015 | Diputada | 22/7/2015 | Senadora |
Allende Riera, Belén | 22/7/2015 | Vicepresidenta Comisión | 7/10/2016 | Sustitución |
Luis Domínguez, M.ª Elena | 7/10/2016 | Diputada | 27/10/2016 | Elección cargo Mesa |
Rodríguez Valido, Pablo | 1/9/2015 | Diputado | 20/1/2017 | Sustitución |
Corujo Berriel, María Dolores | 22/7/2015 | Secretaria Comisión | 12/1/2018 | Sustitución. |
González González, Ana | 12/1/2018 | Diputada | 27/2/2018 | Elección cargo Mesa. |
González Taño, María Guadalupe | 17/7/2015 | Diputada | 20/5/2019 | Diputada Cortes Gral |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
13/dic/2018 | 11:00 | Orden del día | |
21/nov/2018 | 12:00 | Orden del día | |
5/oct/2018 | 10:00 | Orden del día | |
20/sep/2018 | 12:00 | Orden del día | |
25/may/2018 | 10:00 | Orden del día | |
19/abr/2018 | 10:00 | Orden del día | |
27/mar/2018 | 10:00 | Orden del día | |
27/feb/2018 | 10:00 | Orden del día | |
30/nov/2017 | 10:00 | Orden del día | |
16/nov/2017 | 12:00 | Orden del día |