Comisiones
Asuntos Europeos e Internacionales
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Alonso Quintero, Elfidio | Presidente Comisión (6/3/2001) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Argany Fajardo, Álvaro | Vicepresidente Comisión (21/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Macías Santana, José | Secretario Comisión (21/7/1999) |
G.P. Popular |
González Hernández, José Miguel | Diputado (21/7/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Hernández Gómez, Juan Ramón | Diputado (15/9/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Lorenzo Tejera, Augusto | Diputado (21/7/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Monzón Suárez, Paula | Diputada (5/10/2000) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Sanjuán Hernández, Antonio | Diputado (14/2/2001) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Brito Soto, Augusto Pablo | Diputado (18/10/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Hernández Gorrín, Nieves Rosa | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Hernández Hierro, María del Carmen | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Padrón Rodríguez, María Dolores | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Macías Acosta, Carmen Nirva | Diputada (21/7/1999) |
G.P. Popular |
Matos Mascareño, Pablo | Diputado (21/7/1999) |
G.P. Popular |
Toribio Fernández, Fernando | Diputado (21/7/1999) |
G.P. Popular |
Padrón Hernández, Tomás | Diputado (21/7/1999) |
G.P. Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Argany Fajardo, Álvaro | 21/7/1999 | Diputado | 21/7/1999 | Vicepresidente Comis |
Guadalupe Rodríguez, Gregorio | 21/7/1999 | Diputado | 21/7/1999 | Presidente Comisión |
Macías Santana, José | 21/7/1999 | Diputado | 21/7/1999 | Secretario Comisión |
Guadalupe Rodríguez, Gregorio | 21/7/1999 | Presidente Comisión | 15/9/1999 | Cambio en Comisión |
Fajardo Spínola, Luis Domingo | 21/7/2000 | Diputado | 18/10/1999 | Cambio en Comisión |
Luis Brito, Milagros | 21/7/1999 | Diputada | 14/3/2000 | Presidenta Comisión |
Alonso Falcón, Victor Modesto | 21/7/1999 | Diputado | 5/10/2000 | Cambio en Comisión |
Luis Brito, Milagros | 14/3/2000 | Presidenta Comisión | 14/2/2001 | Cambio en Comisión |
Alonso Quintero, Elfidio | 21/7/1999 | Diputado | 6/3/2001 | Presidente Comisión |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
17/abr/2002 | 11:00 | No hay grabación | Orden del día |
11/dic/2001 | 17:00 | No hay grabación | Orden del día |
23/nov/2001 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
6/mar/2001 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
23/ene/2001 | 13:30 | No hay grabación | Orden del día |
15/nov/2000 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
9/may/2000 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
14/mar/2000 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
21/jul/1999 | 13:30 | No hay grabación | Orden del día |